Cuéni, Marie Anne (épouse Oser ; citée en 1908)
- FR28011201200016_NA_000000903
- Person
- 20
Cuéni, Marie Anne (épouse Oser ; citée en 1908)
Crollet, Anne-Marie (veuve Brunet ; cité en 1687)
Crétin, Jean Marie Eugène (cité en 1895-1900)
Sous l’Ancien Régime, le village de Craz dépendait de la seigneurie de Bognes et, juridiquement, du bailliage et de l’élection de Belley, de la subdélégation de Nantua et du mandement de Seyssel.
Génissiat a toujours été un hameau, tout d’abord de Craz-en-Michaille puis, dès 1827, d’Injoux. L’église Saint-Martin est une annexe de l’église paroissiale d’Injoux.
Cras-sur-Reyssouze (Ain, France)
Paroisse parmi les plus anciennes des environs, il y avait dès 950/970, un curé résidant desservant la chapelle primitive de Saint-Hilaire.
Coudery, Pierre Nicolas (curé de Curciat-Dongalon ; cité en 1775)
Cortois de Quincey, Gabriel (1714-1791 ; évêque de Belley)
Corrand, François (marchand bourgeois de Mâcon ; cité en 1650)
Corrand née Meilloz, Denise (citée en 1650)
Cordier, Philibert (cité en 1613-1618)
Cordier, frères et soeurs (cités en 1740 et 1780)
Cordier, Émilie (épouse Carizet ; citée en 1895-1896)
Cordier, Daniel (cité en 1613-1618)
Cordenod (abbé ; cité en 1884)
Architecte dans l'Ain, il est aussi membre de la société régionale des architectes de Saône-et-Loire, Ain et Jura.
Coopérative d’utilisation en commun de matériel agricole (Lent, Ain)
La coopérative est fondée lors de l’assemblée générale constitutive du 21 novembre 1946 suite à la promulgation de l’ordonnance du 12 octobre 1945 sur les coopératives agricoles. Sa dissolution est prononcée lors de l’assemblée générale extraordinaire du 9 janvier 1971 pour des raisons financières.
Coopérative d’utilisation de matériel agricole de Charancin (Charancin, Ain)
Coopérative d’utilisation de matériel agricole (Conand, Ain)
Le syndicat agricole de battage de Conand est créé en 1927. En 1949, il prend le nom de coopérative d’utilisation de matériel agricole.
Constantin, Louis Eugène (cité en 1898)
Constantin, Benoit (garde forestier et garde champêtre ; cité en 1852)
Conseil supérieur des sapeurs-pompiers (France)
Congrégation des frères Capucins
L'ordre des Capucins établi un couvent à Seyssel en 1628, sur la rive droite du Rhône. Les Capucins développeront une activité importante dans la commune et entreprendront des travaux de contention des rives du Rhône comme la construction d'une digue pour protéger les vergers environnants. Des travaux de fortification seront réalisés dans le couvent à la fin du XVIIème siècle. Par attribution de l'abbé de Saint-Just, vicaire général, les frères capucins de Belley, Seyssel et Gex exercent la confession, la prière, le catéchisme et ont le droit de faire la mission dans les paroisses du diocèses de Lyon.
Confrérie du Saint-Rosaire (Chaley, Ain)
Confrérie des pénitents (Villebois, Ain)
Fondé au XIIIe siècle dans un endroit désert sur lequel les chartreux de Portes ont installé des familles d’agriculteurs, le village était dépendant de la seigneurie de Saint-Rambert.
Conand est distraite d’Arandas et érigée en commune par décret du 6 septembre 1865.
Compare, Jean-Baptiste (tisserand ; cité en 1787)
Compagnie lyonnaise de tissage métallique (Lyon, Rhône)
La société Mulatier fils et Dupont, fabrique de toiles métallique, est constituée dans les années 1920. À partir des années 1930, cette société devient la Compagnie Lyonnaise de tissage métallique Lionel Dupont et Cie. Dans les années 1960, cette société est absorbée par Tissmétal.
Compagnie des fonderies et forges de Terre-Noire, la Voulte et Bessèges (Lyon, Rhône)
Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée (Paris)
La Compagnie des chemins de fer de Lyon à la Méditerranée (LM) a fusionné avec la Nouvelle compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon (PL) pour former la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, officiellement en 1858. Néanmoins l'exploitation des lignes des deux compagnies reste séparée et cette situation s'est prolongé jusqu'en 1862. Le PLM est intégré à la SNCF le 1e janvier 1938.
Communauté de communes Valsemine (Champfromier, Ain)
La communauté de communes Valsemine adhère au syndicat mixte du Parc naturel régional du Haut-Jura en janvier 2002 pour la compétence « mise en œuvre d’une chartre du parc ».
Communauté de communes Saône Vallée (Trévoux, Ain)
Créée en 1991 sous la forme d’un district avec six communes, elle s’est transformée en communauté de communes en 1993. Au 1e janvier 2014, les communautés de communes Porte Ouest de la Dombes et Saône Vallée fusionnent pour donner la communauté de communes Dombes Saône Vallée.
Communauté de communes Rives de l’Ain - Pays du Cerdon (Jujurieux, Ain)
La communauté de communes est née de la fusion, au 1e janvier 2012 des communautés de communes Bugey-Vallée de l'Ain et Pont-d'Ain - Priay - Varambon.
Communauté de communes Porte Ouest de la Dombes (Jassans-Riottier, Ain)
À sa création, la communauté de communes se substitue au district Porte Ouest créé en 1995. Au 1e janvier 2014, les communautés de communes Porte Ouest de la Dombes et Saône Vallée fusionnent pour donner la communauté de communes Dombes Saône Vallée.
Communauté de communes Haut-Bugey (Oyonnax, Ain)
La communauté de communes Haut-Bugey est née de la fusion, au 1e janvier 2014, des communautés de communes des Monts Berthiand, Combe du Val - Brénod, Lac de Nantua et d'Oyonnax.
Communauté de communes du Valromey (Champagne-en-Valromey, Ain)
Communauté de communes du canton de Saint-Trivier-de-Courtes (Saint-Trivier-de-Courtes, Ain)
Communauté de communes du canton de Pont-de-Veyle (Pont-de-Veyle, Ain)
Communauté de communes du canton de Pont-de-Vaux (Pont-de-Vaux, Ain)
Début 1994, un projet de création d’une communauté de communes regroupant les 34 communes des cantons de Pont-de-Vaux, Pont-de-Veyle et Bâgé-le-Chatel (Ain, France) voit le jour. L’objectif des élus est alors de faire barrage au projet de communauté de villes de Mâcon englobant une partie des communes limitrophes de la ville de Mâcon situées dans l’Ain. Après plusieurs consultations publiques des communes des cantons concernés, les ¾ des élus ne sont pas favorables au projet d’une communauté de communes à 34 la jugeant trop grande et trop diversifiée par sa localisation et ses actions à mettre en place. Le projet est alors abandonné et remplacé par celui de la transformation du SIVOM du canton de Pont-de-Vaux en communauté de communes afin de renforcer et d’étendre ses compétences.